Ymddiriedolwyr OXFORD METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1134618
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

34 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Margaret Sawyer Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Ruth Taylor Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Janet Elizabeth Forsaith Ymddiriedolwr 01 September 2021
WESLEY MEMORIAL OXFORD METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Jane Barratt Ymddiriedolwr 01 September 2021
NUFFIELD OXFORD HOSPITALS FUND
Derbyniwyd: Ar amser
EASTLEIGH YOUTH & COMMUNITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Stephen Spain Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Bryony thomas Ymddiriedolwr 01 October 2020
Dim ar gofnod
Catherine Mary Lines Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Rev Miriam Moul Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Beverley Clack Ymddiriedolwr 01 August 2019
Dim ar gofnod
Malcolm Dodds Ymddiriedolwr 01 April 2019
Dim ar gofnod
Paul Rowland Spray Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Marilyn King Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Rev Paul Graham Carter Ymddiriedolwr 01 September 2018
WOODSTOCK YOUTH WORK TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Andrew Michael Quigley Ymddiriedolwr 01 March 2018
Dim ar gofnod
Alicia Rumsby Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Jan Boylan Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Christopher Andrew Butler Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod
JOHN WINTERBOTTOM Ymddiriedolwr 01 April 2017
WOLVERCOTE VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Alan Timothy Bailey Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod
ALISON SARA MATTHEWS Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod