Hanes ariannol FAIR TRIALS INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1134586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (29 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.21m | £1.31m | £1.38m | £1.52m | £1.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.16m | £1.29m | £1.33m | £1.46m | £1.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.03k | £12.36k | £1.14k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £606.67k | £728.91k | £751.22k | £826.12k | £799.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £595.89k | £580.21k | £626.55k | £696.86k | £713.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £5.49k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.35k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.03m | £1.18m | £1.22m | £1.33m | £1.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £132.57k | £114.61k | £112.37k | £130.50k | £198.08k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.15k | £28.63k | £23.95k | £26.21k | £24.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.