Hanes ariannol THE CLINK CHARITY
Rhif yr elusen: 1134581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.10m | £3.55m | £3.29m | £2.20m | £4.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.55m | £3.38m | £2.55m | £2.51m | £4.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.31m | £810.30k | £650.34k | £600.00k | £612.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £487.25k | £980.36k | £1.60m | £657.15k | £1.26m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £455.56k | £72.34k | £0 | £0 | £60.10k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.09m | £2.50m | £1.04m | £1.13m | £2.69m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.93k | £2.10k | £2.89k | £275 | £4.29k | |
|
Incwm - Arall | £64.26k | £0 | £651.27k | £420.84k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £677 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.07m | £3.34m | £2.40m | £2.35m | £4.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £21.77k | £42.90k | £37.37k | £33.05k | £37.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £90.35k | £80.91k | £111.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £455.56k | £0 | £118.77k | £124.43k | £103.94k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.