Hanes ariannol QUEENSBURY CELTIC FOOTBALL CLUB LIMITED

Rhif yr elusen: 1137671
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (82 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £393.28k £105.57k £86.04k £94.16k £81.16k
Cyfanswm gwariant £34.18k £57.18k £35.05k £94.44k £77.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A