ymddiriedolwyr QUEENSBURY CELTIC FOOTBALL CLUB LIMITED
Rhif yr elusen: 1137671
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES ARTHUR PEEL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Matthew David SWALES | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Alex Maurice | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Richard James Peel | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
Susan Parnaby | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
GEORGE EDWIN HUNT | Ymddiriedolwr | 15 November 2012 |
|
|
||||
HOWARD PEARSON | Ymddiriedolwr | 14 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.