THE ASSAHABA CENTRE BRISTOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity works to promote racial harmony by increasing knowledge and mutual understanding for the general community by holding meetings with other communities and religious groups also trying to promote integration of the Arab community with other communities which will benefit all.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 14 Ebrill 2010: Cofrestrwyd
- The Assahaba Mosque and Islamic Centre Bristol (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MABRUK MABRUK AZIZ | Cadeirydd |
|
|
|||||
YOUSEF HADROS ALTHEFEERI | Ymddiriedolwr | 16 February 2020 |
|
|
||||
BASSAM MOHAMMED SHAHIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KAMEL SAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.84k | £17.04k | £27.88k | £42.55k | £42.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £91.51k | £58.73k | £26.47k | £33.25k | £42.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24 NOVEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
A THE PROMOTION OF RACIAL HARMONY FOR THE PUBLIC BENEFIT AND IN PARTICULAR WITHIN THE CITY OF BRISTOL BY I PROMOTING KNOWLEDGE AND MUTUAL UNDERSTANDING BETWEEN DIFFERENT RACIAL GROUPS II ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS ABOUT DIFFERENT RACIAL GROUPS TO PROMOTE GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT GROUPS AND IN PARTICULAR THOSE OF ARAB ORIGIN OR HERITAGE III WORKING TOWARD ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF RACE B THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY, FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR IN THE CITY OF BRISTOL BY I THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF RACE, GENDER, DISABILITY, SEXUAL ORIENTATION OR RELIGION II ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN EQUALITY AND DIVERSITY III CONDUCTING OR COMMISSIONING RESEARCH ON EQUALITY AND DIVERSITY ISSUES, IN PARTICULAR INCLUDING THOSE OF ARAB HERITAGE, AND PUBLISHING THE USEFUL RESULTS TO THE PUBLIC C TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE DISADVANTAGED ARAB MUSLIM COMMUNITY IN THE CITY OF BRISTOL BY I ENABLING ARAB MUSLIMS INDIVIDUALS AND GROUPS TO ADDRESS THEIR NEEDS AND ACHIEVE THEIR GOALS THROUGH LEARNING II ASSISTING ARAB MUSLIM INDIVIDUALS AND GROUPS TO RAISE THE VOICE OF ARAB MUSLIM COMMUNITIES AND INFLUENCE DECISIONS THAT MATTER TO THEM III PROMOTING THEIR EMPLOYABILITY AND ENABLING THE ARAB MUSLIM INDIVIDUALS AND GROUPS TO BE INVOLVED AND CONTRIBUTE TO IMPROVING SERVICES ACROSS THE WIDER COMMUNITIES D THE ADVANCEMENT OF THE RELIGION OF ISLAM IN ACCORDANCE WITH THE TENETS AND DOCTRINES OF THE HOLY QUR'AN AND SUNNAH E SUCH OTHER CHARITABLE OBJECTS AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED SUBJECT TO THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE CHARITY COMMISSIONERS FOR ENGLAND AND WALES
Maes buddion
CITY OF BRISTOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 COLNE GREEN
KEYNSHAM
BRISTOL
BS31 1UH
- Ffôn:
- 07802237529
- E-bost:
- Bassam@shahin.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window