BALSALL HEATH IS OUR PLANET LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BHIOP undertakes education and promotion of low energy, low carbon and low environmental impact living in Balsall Heath. and surrounding areas of Birmingham..
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 02 Medi 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD BEARD | Cadeirydd |
|
|
|||||
HYWEL WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 17 May 2017 |
|
|
||||
PATRICK WING | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.97k | £122 | £5.00k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.32k | £6.51k | £4.40k | £1.03k | £195 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 25 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 04 Chwefror 2021 | 219 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 AUGUST 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE 5 AUGUST 2010
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) PROMOTING GOOD ENVIRONMENTAL PRACTICE AND AWARENESS OF RELATED ISSUES AMONGST THOSE WHO LIVE IN OR WORK IN BALSALL HEATH AND SURROUNDING AREAS B) INCREASING AWARENESS AMONGST THE COMMUNITY OF THE BENEFITS OF REDUCING CARBON DIOXIDE EMISSIONS AND OF EFFECTIVE WAYS TO MAKE SUCH REDUCTIONS
Maes buddion
BALSALL HEATH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
JERICHO BUILDING
196-198 EDWARD ROAD
BALSALL HEATH
BIRMINGHAM
B12 9LX
- Ffôn:
- 0121 647 1960
- E-bost:
- BHIOP@JERICHO.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window