Hanes ariannol SPRINGFIELD TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1135166
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.59m | £579.43k | £1.14m | £990.02k | £922.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £528.83k | £453.50k | £456.14k | £567.32k | £608.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.36m | £319.00k | £879.00k | £705.00k | £645.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £228.69k | £260.43k | £260.65k | £285.02k | £277.60k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £473.88k | £387.07k | £438.27k | £538.58k | £575.68k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £54.95k | £66.43k | £17.88k | £28.74k | £33.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.72k | £6.55k | £9.48k | £10.34k | £9.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £467.16k | £380.52k | £428.79k | £528.24k | £566.06k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £54.95k | £66.43k | £17.88k | £28.74k | £33.26k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.