Hanes ariannol TALITHA KOUM COMMUNITY LTD

Rhif yr elusen: 1135528
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2019 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £149.00k £201.14k £264.06k £151.21k £191.85k
Cyfanswm gwariant £104.65k £124.37k £138.08k £141.18k £192.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A