Hanes ariannol GATEWAY NORTH EAST
Rhif yr elusen: 1140476
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £208.16k | £231.18k | £203.44k | £241.11k | £169.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £209.77k | £189.63k | £203.44k | £239.40k | £171.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £28.00k | £123.00k | £162.60k | £148.41k | £100.04k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | £2.50k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.