EAST BERKSHIRE EXECUTIVE JOB CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's prime objectives are: To assist all members of the Charity to exploit and develop their skills for appropriate employment. To provide a place where advice and peer support for its members on future employment. To provide relevant training for employment and in coping with the impact of unemployment, including CV writing, networking, interview coaching techniques.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bracknell Forest
- Slough
- Windsor And Maidenhead
- Wokingham
Llywodraethu
- 23 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1134569 BRACKNELL EXECUTIVE JOB CLUB LIMITED
- 04 Mehefin 2010: Cofrestrwyd
- WINDSOR AND MAIDENHEAD EXECUTIVE JOB CLUB (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rajesh Patel | Cadeirydd | 24 September 2020 |
|
|
||||
Clive Stokes | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Patricia Hartwell | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Kay Senior | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|||||
KEVIN McLOUGHLIN | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|
||||
Lindsey Wheeler | Ymddiriedolwr | 18 June 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.86k | £1.10k | £381 | £250 | £11.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08k | £445 | £2.14k | £524 | £3.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 14 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13/05/2010 AS AMENDED ON 17/07/2014 AS AMENDED ON 25/06/2015
Gwrthrychau elusennol
1) THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT IN SUCH WAYS AS MAY BE THOUGHT FIT, INCLUDING ASSISTANCE TO FIND EMPLOYMENT.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Copse Edge
Dodds Lane
CHALFONT ST. GILES
Buckinghamshire
HP8 4EL
- Ffôn:
- 07761747739
- E-bost:
- csjobclub@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window