REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD - LIVING FAITH ASSEMBLY HORSHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bringing the message of Christianity to the area of Horsham. To produce giants of faith with the Word To prepare a people of integrity through the fear of God. To raise disciples who can disciple others. To impact our community positively through being a brothers keeper & helping the needy. To see that hopes are kept alive in people through smiles.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 17 Mai 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ifeseyi Jaiyeola | Cadeirydd | 27 April 2024 |
|
|
||||
Greggory Simbwa | Ymddiriedolwr | 27 April 2024 |
|
|
||||
Brenda Langa | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
||||
SYBIL NZERIBE SRN, RM | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
||||
Anne odoemelam | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £93.34k | £110.22k | £128.57k | £199.92k | £204.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £87.88k | £96.59k | £107.70k | £178.91k | £200.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Chwefror 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Chwefror 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Mawrth 2023 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Mawrth 2023 | 51 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 31 DECEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
2.2.1 THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH WORLD-WIDE IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES SET OUT IN THE STATEMENT OF FAITH CONTAINED IN THE SCHEDULE 2.2.2 THE RELIEF OF POVERTY (THE "OBJECTS") 2.3 THE TRUSTEES MUST USE THE INCOME AND MAY USE THE CAPITAL OF THE TRUST IN PROMOTING THE OBJECTS
Maes buddion
WORLD-WIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
28 Southwater Close
Ifield
CRAWLEY
West Sussex
West Sussex
RH11 0EY
- Ffôn:
- 07878108989
- E-bost:
- lfahorsham@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window