LEICESTERSHIRE, LEICESTER AND RUTLAND COMMUNITY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ENABLES INDIVIDUALS, COMPANIES AND PUBLIC BODIES TO GIVE TO SUPPORT CHARITY AND COMMUNITY NEEDS, BY HELPING DONORS SET UP NAMED FUNDS - EITHER FOR TIME-LIMITED GRANTMAKING, OR BY GENERATING INVESTMENT INCOME FOR "PERPETUAL" GIVING. OPERATES AN ACCESSIBLE AND MONITORED GRANT MAKING PROCESS, MAINLY TO GROUPS ACROSS LEICESTERSHIRE AND RUTLAND, BUT BEYOND IF REQUIRED.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£612,183
Roddion a chymynroddion | £201.48k | |
Weithgareddau elusennol | £269.03k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £133.52k | |
Arall | £8.15k |
Cyfanswm gwariant:
£707,130
Codi arian | £73.66k | |
Weithgareddau elusennol | £633.47k | |
Arall | £0 |
-£373,443 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £141,414 o 1 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £73.66k | |
Gwariant elusennol | £633.47k |
Pobl

7 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Caerl?r
- Rutland
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 30 Rhagfyr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 527827 CHARITIES IN CONNECTION WITH ALDERMAN NEWTON'S SCH...
- 30 Rhagfyr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 527828 CHARITIES IN CONNECTION WITH THE CITY OF LEICESTER...
- 30 Rhagfyr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 527835 CHARITIES IN CONNEXION WITH RUSHEY MEAD SCHOOL
- 30 Rhagfyr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 527892 GIRLS' SECONDARY GRAMMAR SCHOOL PRIZE FUND
- 30 Rhagfyr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 532266 A H HEADLEY BEQUEST NO 1
- 30 Rhagfyr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 532265 A H HEADLEY BEQUEST NO 2
- 30 Rhagfyr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 532263 THE WPB PEARSON BEQUEST
- 03 Tachwedd 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 228610 HUNTLEY AND PALMERS BENEVOLENT FUND
- 25 Mai 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 527839-2 MARJORIE WRIGHT SCHOLARSHIP FUND
- 25 Mai 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 527839 CHARITIES IN CONNECTION WITH HUMPHREY PERKINS HIGH...
- 25 Mai 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 527842-1 RICHARD SPRIGGS MEMORIAL PRIZES
- 25 Mai 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 527842 CHARITIES IN CONNEXION WITH LOUGHBOROUGH BURLEIGH ...
- 25 Mai 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 527857 LUTTERWORTH GRAMMAR SCHOOL
- 25 Mai 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 527889 THE LONGWILL EDUCATIONAL FOUNDATION
- 25 Mai 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 527936 LORD MAYNARD'S TRUST
- 25 Mai 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 515108 THE DOCTOR PETER HILL PRIZE FUND
- 25 Mai 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 527888 THE LONGWILL AGRICULTURAL SCHOLARSHIPS
- 25 Mai 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 527842 CHARITIES IN CONNEXION WITH LOUGHBOROUGH BURLEIGH ...
- 20 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 527944 MARIA PHEASANT'S BEQUEST
- 07 Mai 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 507213 FRANCIS CAUS CHARITY
- 30 Mawrth 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUART GRAHAM DAWKINS | Cadeirydd | 20 September 2012 |
|
|
||||||
Kevin Michael Hudson | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|||||||
David Michael Andrews DL | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|||||||
JENNIFER SUSAN HAND | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|||||||
MARK TYSON ROBINSON | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||||
RICHARD JONATHAN COLTON | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
||||||
Ian Patrick McCormack | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|
||||||
Vijay Sharma | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|||||||
JUSTINE SAMANTHA FLACK | Ymddiriedolwr | 26 April 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £822.85k | £1.99m | £714.18k | £1.31m | £612.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £690.67k | £1.72m | £714.52k | £833.76k | £707.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £772.96k | N/A | N/A | £141.41k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £93.14k | £282.41k | £150.63k | £475.11k | £201.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £627.61k | £1.59m | £431.13k | £700.94k | £269.03k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £19.43k | £26.57k | £25.92k | £191.01k | £69.55k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £117.82k | £108.80k | £117.58k | £121.74k | £133.52k | |
|
Incwm - Arall | £3.71k | £9.00k | £14.85k | £10.29k | £8.15k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £255.84k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £638.79k | £1.67m | £668.16k | £782.13k | £633.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £51.88k | £45.33k | £46.36k | £51.64k | £73.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.43k | £40.47k | £0 | £64.01k | £73.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £533.21k | £1.54m | £0 | £628.50k | £466.45k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £824 | £826 | £3.65m | £1.04k | £775 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2.69m | £3.44m | £0 | £3.64m | £4.33m | |
|
Cyfanswm asedau | £376.62k | £493.92k | £537.71k | £845.16k | £424.90k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £103.94k | £50.81k | £19.58k | £27.55k | £22.21k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Chwefror 2021 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Chwefror 2021 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 30 JULY 2003
Gwrthrychau elusennol
A THE PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY OF LEICESTERSHIRE, LEICESTER AND RUTLAND AND ITS IMMEDIATE NEIGHBOURHOOD (THE 'AREA OF BENEFIT'), AND IN PARTICULAR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION OF GOOD HEALTH, BOTH MENTAL AND PHYSICAL, AND THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS INCLUDING THE NEEDS OF CARERS B OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE WHICH ARE, IN THE OPINION OF THE BOARD OF TRUSTEES, BENEFICIAL TO THE COMMUNITY WITH A PREFERENCE FOR THOSE IN THE AREA OF BENEFIT
Maes buddion
LEICESTERSHIRE, LEICESTER AND RUTLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LEICESTERSHIRE LEICESTER AND
RUTLAND COMMUNITY FOUNDATION
3 WYCLIFFE STREET
LEICESTER
LE1 5LR
- Ffôn:
- 01162624916
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window