STREET ANGELS CHRISTIAN NIGHTLIFE INITIATIVES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting over 130 local communities across UK to run programmes such as Street , Club, Festival, Youth and Community Angels which provide safe places and safe people in town centres on weekend nights or at events. We are a national voice for these projects and encourage / provide networking, promotion, training, resources, etc. We run Love Your Streets and the #Do1NiceThing campaign.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Gogledd Iwerddon
- Sbaen
- Seychelles
- Unol Daleithiau
- Ynys Manaw
- Yr Alban
Llywodraethu
- 27 Mai 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1122478 NORFOLK STREET PARTNERSHIP
- 17 Mehefin 2010: Cofrestrwyd
- 19 Ebrill 2024: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.02k | £52.16k | £38.84k | £29.00k | £31.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.20k | £44.75k | £40.80k | £43.64k | £33.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Tachwedd 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/03/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 18/05/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27/06/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22/06/2013
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE THE PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL WELLBEING OF THE INHABITANTS OF LOCALITIES ACROSS THE UK AND THE WORLD, BY, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF PASTORAL CARE AND THE FORMATION OF STREET ANGELS PROGRAMME FOR THE BENEFIT OF THE LOCAL COMMUNITY WITHOUT DISTINCTION OF RACE, SEX, POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINION OF THE MEMBERS OF SUCH COMMUNITY. B) TO SUPPORT, CARE AND TREAT PERSONS IN NEED WHO ARE HOMELESS AND SUFFERING FROM THE EFFECTS OF POVERTY, SICKNESS, DISABILITY, OLD AGE, ALCOHOLISM, DRUG ADDICTION, OFFENDING BEHAVIOUR, OR ANY OTHER MENTAL OR PHYSICAL INFIRMITY, AS AN EXPRESSION OF CHRISTIAN FAITH.
Maes buddion
WEST YORKSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window