VARIAV SUNNEE VOHRA KHIDMAT COMMITTEE (UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
VSVKCUK collect membership fees from Members and collect donations in the form Zakat /Sadqa/Lillah in UK and send funds to Variav (India), The collected funds are used to pay for hospital services in Variav known as the Variav Charitable Dispensary (VCD) and food parcels for the needy in Variav.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Byrma
- India
Llywodraethu
- 31 Rhagfyr 2010: Cofrestrwyd
- VARIAN SUNNEE VOHRA KHIDMAT COMMITTEE UK (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOOF AKHOON | Cadeirydd | 12 May 2018 |
|
|||||
Imran Aboo | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Shoaib Aboo | Ymddiriedolwr | 23 July 2017 |
|
|
||||
Ayub Patel | Ymddiriedolwr | 22 May 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.09k | £28.77k | £34.99k | £23.59k | £33.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.63k | £19.94k | £20.26k | £18.63k | £29.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 FEBRUARY 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 12 DECEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THE MUSLIM INHABITANTS AND THEIR DESCENDANTS OF VARIAV SURAT, GUJARAT, INDIA AND INCLUDING THOSE WHO ARE NOW RESIDENTS OF THE UNITED KINGDOM AND OTHER PARTS OF THE WORLD BY: (A) THE ADVANCEMENT OF THE ISLAMIC FAITH; (B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; (C) THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS; (D) THE PROMOTION OF GOOD HEALTH; AND (E) THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE;
Maes buddion
THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
33 DYNEVOR ROAD
LONDON
N16 0DL
- Ffôn:
- 02072491741
- E-bost:
- secretary@vsvkc.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window