Ymddiriedolwyr LCI - UK LIMITED
Rhif yr elusen: 1139606

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Allan Edgcumbe | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Martin Simon Perks | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Anthony Richard Gates | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Andrew Paul Johnson | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
David Anderson | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|||||
Robert Walley | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
Tony Blanch | Ymddiriedolwr | 10 December 2013 |
|
|
||||
BRIAN M SWAIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.