Hanes ariannol THE MELKITE GREEK CATHOLIC CHURCH UK

Rhif yr elusen: 1135782
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £53.41k £43.43k £52.14k £54.52k £39.94k
Cyfanswm gwariant £35.09k £39.91k £56.38k £46.14k £51.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A