PAN CONCERTS FOR CHILDREN
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
As a brand new charity our launch pad concerts are currently planned to be at schools that specialise in children with special needs and schools in areas of multiple deprivation in Surrey. Details will be broadcast here, in our brochure, on Facebook and on Twitter as soon as they are available.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 04 Rhagfyr 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1145392 THE BERKELEY ENSEMBLE
- 15 Hydref 2010: Cofrestrwyd
- 04 Rhagfyr 2018: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.01k | £4.92k | £1.16k | £290 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £170 | £7.41k | £1.76k | £588 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 05 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 09 Awst 2017 | 190 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 18 Mai 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 29 SEPTEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
= IN THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF YOUNG MUSICIANS AND OTHER PERFORMING ARTISTS UNDER THE AGE OF 18 YEARS LIVING IN OR ATTENDING SCHOOL OR OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT IN ANY PART OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ("THE UK") BY PROVIDING OPPORTUNITIES FOR THEM TO ACQUIRE AND DEVELOP NECESSARY SKILLS IN MUSIC MAKING = IN THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF YOUNG PERSONS UNDER THE AGE OF 18 YEARS LIVING IN OR ATTENDING SCHOOL OR OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT IN ANY PART OF THE UK BY PROMOTING AND FACILITATING CONCERTS AND OTHER ARTISTIC EVENTS ACCORDING TO THEIR AGE GROUP
Maes buddion
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window