Ymddiriedolwyr WORKINGTON PLAYGOERS CLUB

Rhif yr elusen: 1138473
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PETER ANTHONY MAGORRIAN Ymddiriedolwr 27 September 2024
Dim ar gofnod
EMILY ELISE AVERY HARDY-SIMS Ymddiriedolwr 27 August 2024
Dim ar gofnod
Valerie Patricia Brinicombe Ymddiriedolwr 27 August 2024
Dim ar gofnod
Jenni Rushton Ymddiriedolwr 09 November 2021
Dim ar gofnod
Scott Peter Ashton Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
ANN GILDA WELLS Ymddiriedolwr 18 December 2012
DEWODE, UGANDA (DEDICATED WOMEN IN DEVELOPMENT)
Derbyniwyd: Ar amser
CHARLES GEOFFREY HALL BA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod