THE KATHMANDU ANIMAL TREATMENT CENTRE, U.K.

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Funds are raised in the UK and elsewhere for the benefit and welfare of all animals in Nepal. The charity works with local partners to oversee and support large scale animal birth control programmes to humanely reduce the population of stray dogs on the streets of Kathmandu and other urbanised, high-dog population areas within Nepal. It also supports a vaccination programme against rabies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Nepal
Llywodraethu
- 27 Awst 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Salter | Cadeirydd | 19 May 2014 |
|
|
||||
Ben Charman | Ymddiriedolwr | 23 November 2019 |
|
|
||||
Clinton Powell | Ymddiriedolwr | 22 April 2019 |
|
|
||||
Samuel George Davies | Ymddiriedolwr | 02 February 2017 |
|
|
||||
Roger Palmer | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.44k | £70.94k | £50.07k | £47.47k | £41.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.44k | £42.76k | £29.62k | £39.75k | £56.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 18 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 18 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 22 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 24 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 24 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 16 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 20 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 18 AUGUST 2010
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING OF STRAY DOGS IN KATHMANDU IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND, IN PARTICULAR, TO PROVIDE FACILITIES FOR THE RECEPTION, CARE AND TREATMENT OF SUCH ANIMALS
Maes buddion
KATHMANDU NEPAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 Wyke Road
Weymouth
DT4 9QF
- Ffôn:
- 01305777168
- E-bost:
- treasurer.uk@katcentre.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window