Hanes ariannol WOMENS WORK (DERBYSHIRE) LIMITED
Rhif yr elusen: 1135740
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £610.91k | £673.68k | £729.34k | £851.56k | £783.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £574.39k | £588.01k | £667.61k | £760.21k | £812.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £249.94k | £223.83k | £132.55k | £380.73k | £405.35k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £97.63k | £56.45k | £63.32k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.11k | £14.70k | £5.57k | £19.26k | £17.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £586.00k | £658.31k | £719.93k | £829.74k | £763.27k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £320 | £350 | £68 | £40 | £604 | |
|
Incwm - Arall | £11.49k | £320 | £3.78k | £2.52k | £2.12k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £574.39k | £588.01k | £667.61k | £760.21k | £812.48k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.