ymddiriedolwyr WEST MERCIA RAPE AND SEXUAL ABUSE SUPPORT CENTRE
Rhif yr elusen: 1136677
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imogen Joy Shields | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Melissa Blewitt | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Lauren Nash | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Dalbir Kaur Johal | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Cymone Hughes | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Alison Khan | Ymddiriedolwr | 04 August 2016 |
|
|
||||
Joyce Griffiths | Ymddiriedolwr | 27 January 2014 |
|
|
||||
ELIZABETH NEEDHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.