Ymddiriedolwyr BANGOR U3A
Rhif yr elusen: 1135839

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Swatridge | Cadeirydd | 10 April 2025 |
|
|
||||
Clive Wycherley | Ymddiriedolwr | 10 April 2025 |
|
|||||
Julie Haigh | Ymddiriedolwr | 10 April 2025 |
|
|
||||
Hugh Dawnay | Ymddiriedolwr | 10 April 2025 |
|
|
||||
Nicky Taysom | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Christine Cowen | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
John Roberts | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Susan Swatridge | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Christine Wycherley | Ymddiriedolwr | 28 February 2019 |
|
|
||||
MAVIS JONES | Ymddiriedolwr | 09 February 2017 |
|
|||||
Deirdre Reynolds | Ymddiriedolwr | 11 February 2016 |
|
|
||||
Keith Richard Lockyer | Ymddiriedolwr | 13 March 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.