ymddiriedolwyr COLLEGE OF MENTAL HEALTH PHARMACY
Rhif yr elusen: 1141467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSALIND EMILY GITTINS | Cadeirydd | 18 November 2016 |
|
|
||||
Louise Revell | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Jaspreet Sohal | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Beryl Bongkwati Navti | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Katie Evans | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Orla Macdonald | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|||||
Professor Amanda Jane Wheeler | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
||||
Yogita Dawda | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
||||
Nicola Louise Greenhalgh | Ymddiriedolwr | 05 February 2021 |
|
|
||||
Abiola Allinson | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Tara Lian Gallagher | Ymddiriedolwr | 22 January 2021 |
|
|
||||
Michael Dixon | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
||||
Petra Florence Brown | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
Kiran Hewitt | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
KAREN SHUKER | Ymddiriedolwr | 18 November 2016 |
|
|
||||
Ciara Ni Dhubhlaing | Ymddiriedolwr | 13 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.