TWEENIE TOTS 2 COMMUNITY CHILDCARE SERVICES LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a parent-led community childcare service for children aged 2-11 years. Children from our recognised deprived area can gain access to good quality safe facilities & develop their cognitive and educational skills whilst interacting with their peers and becoming independent from their parents/carers. We support families at an early stage, some of which are highly vulnerable with complex needs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Sefton
Llywodraethu
- 28 Tachwedd 2011: y derbyniwyd cronfeydd gan 1115898 TWEENIE TOTS 2 PLAYGROUP
- 01 Mehefin 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR LUKE RIMMER | Cadeirydd | 14 June 2013 |
|
|||||
MAUREEN WALKER-MILLER | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
JOANNE MARIE HELM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £235.56k | £212.16k | £180.79k | £121.53k | £159.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £210.60k | £186.16k | £189.56k | £181.93k | £197.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £14.19k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £14.28k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 21 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 21 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Tachwedd 2022 | 153 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2021
(Mae'r cyfrifon |
30 Tachwedd 2022 | 153 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 06 Hydref 2020 | 98 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 06 Hydref 2020 | 98 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10/03/2010
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION AND IMPROVE THE QUALITY OF LIVES OF CHILDREN AGED 2-11 YEARS WHO ARE DISADVANTAGED THROUGH LOW INCOME AND LACK OF OPPORTUNITIES.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ENGLISH MARTYRS PARISH HALL
SCHOOL LANE
LITHERLAND
LIVERPOOL
L21 7LX
- Ffôn:
- 01519491225
- E-bost:
- tweenietots2@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window