THE SHAMROCK TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Shamrock steamed for a total of 18 days during 2023 to 2024 during which she was on display on the lake and around Windermere Jetty Museum. It took part in the Coronation Steam. A booklet The Story of Shamrock sold about 550 copies, surplus after printing cost going to the Trust. A comprehensive risk assessment was prepared. There now fifty friends who contribute to maintaining the vessel. .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cumbria
Llywodraethu
- 22 Mehefin 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Thomas Beale Mr | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|
||||
Austin Peter Hammond Mr | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|
||||
Gregory Philip Simpson | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||
DOROTHY ANN BULLOUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN GRIFFITHS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER MALLINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTYN BLACKBURN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.20k | £1.85k | £4.27k | £5.52k | £5.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.20k | £7.18k | £3.75k | £4.40k | £2.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 02 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Mai 2024 | 105 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 APRIL 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03 AUG 2020
Gwrthrychau elusennol
1 THE RESTORATION, PRESERVATION AND OPERATION OF THE HISTORIC WINDERMERE STEAM POWERED SALOON LAUNCH 'SHAMROCK' 2 ENABLING 'SHAMROCK' TO CONTINUE, AS IT HAS SINCE 1906, AS A QUINTESSENTIAL PART OF WINDERMERE CULTURE DELIGHTING VISITORS TO THE LAKE 3 THE USE OF THE VESSEL TO SHOW TO THE PUBLIC THE HISTORICAL EVOLUTION AND DEVELOPMENT OF MECHANICAL POWER IN SMALL BOATS 4 THE ACQUISITION AND PRESERVATION OF BOOKS, DRAWINGS, RECORDS, PHOTOGRAPHS, FILMS, AND ANY ARTIFICATS RELATING TO 'SHAMROCK' AND HER SISTER VESSELS 5 THE PROVISION OF EXHIBITIONS, DISPLAYS AND PUBLICATIONS IN A VARIETY OF FORMATS TO INFORM AND EDUCATE THE PUBLIC 6 THE TRAINING IN THE TRADITIONAL BOAT BUILDING, ENGINEERING AND OTHER SKILLS REQUIRED FOR BUILDING, MAINTAINING AND OPERATING SMALL STEAM POWERED VESSELS
Maes buddion
WINDERMERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24a Egerton Park
Birkenhead
CH42 4QZ
- Ffôn:
- 01516440186
- E-bost:
- secretary@shamrocktrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window