RITE TO FREEDOM
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Rite to Freedom deliver programmes for adults in recovery from addiction. We support people in changing their lives through mentoring, self-empowerment, wilderness experiences and the power of personal stories. Our nature-based courses complement traditional pharmaceutical treatments and include long-term pathways for participants providing continuity to support full recovery.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Ebrill 2011: Cofrestrwyd
- 09 Rhagfyr 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- WRITE TO FREEDOM (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.45k | £24.69k | £85.68k | £78.01k | £75.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.72k | £30.93k | £55.63k | £66.80k | £94.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 130 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 130 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 02 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 02 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 01 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
INCORPORATED 02/02/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/03/2011 as amended on 22 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRTAE INTO SOCIETY, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF EDUCATIONAL COURSES, TRAINING, MENTORING AND SUCH OTHER CHARITABLE SUPPORT AS THE TRUSTEES MAY DETERMINE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window