Hanes ariannol BAMBOOZLE THEATRE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1136157
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £569.22k | £584.70k | £392.55k | £605.49k | £716.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £437.23k | £506.67k | £264.61k | £402.96k | £595.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £250.00k | £229.93k | £210.64k | £506.04k | £203.68k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £36.92k | £33.52k | N/A | £524.45k | £497.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £40.89k | £33.22k | N/A | £125 | £25.47k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £447.51k | £473.12k | N/A | £62.59k | £172.70k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £25.64k | £25.86k | N/A | £18.33k | £20.81k | |
|
Incwm - Arall | £18.26k | £18.98k | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £409.73k | £489.41k | N/A | £401.15k | £586.15k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £27.50k | £17.26k | N/A | £1.81k | £9.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | £18.94k | £11.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.