Hanes ariannol WARWICK STUDENTS' UNION

Rhif yr elusen: 1136894
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.97m £5.47m £8.03m £8.51m £8.98m
Cyfanswm gwariant £10.85m £5.31m £6.24m £8.55m £8.75m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £657.01k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £3.57m £3.05m £3.18m £3.22m £3.38m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.49m £1.22m £1.59m £1.75m £1.90m
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.91m £538.47k £3.26m £3.51m £3.64m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £4.39k £434 £1.35k £26.02k £55.27k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £7.00m £4.43m £5.02m £7.22m £7.34m
Gwariant - Ar godi arian £1.04m £878.14k £1.22m £1.33m £1.42m
Gwariant - Llywodraethu £76.44k £15.31k £103.21k £44.71k £85.11k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £405.71k £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £2.81m £0 £0 £0 £0