Hanes ariannol BACK ON THE MAP LIMITED

Rhif yr elusen: 1138833
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £882.39k £875.64k £1.11m £887.24k £1.26m
Cyfanswm gwariant £929.13k £725.11k £846.34k £880.12k £970.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £122.23k £228.14k £111.29k £118.75k £259.67k
Incwm o roddion a chymynroddion £434.24k £348.55k £588.48k £316.21k £635.14k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £448.15k £527.09k £516.81k £549.89k £593.09k
Incwm - Arall £0 £0 £8.39k £21.13k £31.17k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £332.27k £349.39k £402.57k £482.97k £561.88k
Gwariant - Ar godi arian £279.27k £375.72k £443.77k £397.15k £408.78k
Gwariant - Llywodraethu £3.70k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £317.60k £0 £0 £0 £0