NTC COBHAM CHARITY FOR DUTCH LANGUAGE AND CULTURE COBHAM
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our school provides Dutch lessons for native speakers at ACS Cobham. Lessons take place once a week from 15:30 until 17:30. The schools follow the Dutch curriculum and teachers need to have a formal Dutch qualification.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1179820 ACS INTERNATIONAL SCHOOLS LIMITED
- 09 Awst 2010: Cofrestrwyd
- 14 Rhagfyr 2020: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.00k | £9.76k | £11.80k | £9.07k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.78k | £15.97k | £13.14k | £14.40k | £2.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 03 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 17 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | 02 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | 28 Awst 2018 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 MAY 2010
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE EDUCATION IN THE DUTCH/FLEMISH LANGUAGE FOR CHILDREN WHO ARE ALREADY FAMILIAR WITH THE LANGUAGE AND/OR HAVE AT LEAST ONE PARENT/CARER SPEAKING THE LANGUAGE AND/OR ONE PARENT/CARER WITH THE DUTCH/BELGIAN NATIONALITY. B) TO ADVANCE EDUCATION IN THE DUTCH/FLEMISH CULTURE THROUGH SPECIAL ACTIVITIES
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL AND OVERSEAS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window