HENRY SURTEES FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To assist people with brain or physical injuries caused by accident to return to community living by providing support for equipment and facilities, to initiate campaigns designed to prevent brain injury in motorsport accidents, and to provide opportunity for young people to be trained in motorsport-related programmes in technology, engineering and road safety instructions for two and four wheels.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1021367 Air Ambulance Charity Kent Surrey Sussex
- 24 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 801013 LONDON'S AIR AMBULANCE LIMITED
- 24 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1078685 THE DORSET AND SOMERSET AIR AMBULANCE CHARITY
- 24 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1084305 YORKSHIRE AIR AMBULANCE LIMITED
- 24 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1129027 WEST MIDLANDS CENTRAL ACCIDENT RESUSCITATION EMERG...
- 24 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1092204 THE GREAT NORTH AIR AMBULANCE SERVICE
- 24 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1143118 MIDLANDS AIR AMBULANCE CHARITY
- 24 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1075641 NORTH WEST AIR AMBULANCE
- 24 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1017501 Lincolnshire and Nottinghamshire Air Ambulance Cha...
- 24 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1121300 GREAT WESTERN AIR AMBULANCE CHARITY
- 24 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1133295 CORNWALL AIR AMBULANCE TRUST
- 24 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1104731 LONDON PLAY
- 24 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 275686 FRIENDS OF VALENCE SCHOOL
- 24 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 288018 THE CHILDREN'S TRUST
- 24 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1070676 NORTH WEST WHEELCHAIR RUGBY
- 24 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1162504 OSPREYS WHEELCHAIR RUGBY
- 24 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1096669 LONDON WHEELCHAIR RUGBY CLUB
- 24 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 802872 WHIZZ-KIDZ
- 24 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1094677 HOPE FOR TOMORROW
- 24 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1148093 WINGS FOR WARRIORS
- 24 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1098364 LINCOLNSHIRE INTEGRATED VOLUNTARY EMERGENCY SERVIC...
- 24 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1074729 THE BRITISH DISABLED ANGLING ASSOCIATION
- 10 Awst 2010: Cofrestrwyd
- 24 Mawrth 2023: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £276.03k | £276.03k | £51.42k | £25.93k | £21.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £299.75k | £299.75k | £178.66k | £127.81k | £592.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 03 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 03 Ebrill 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17 MAY 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 21 JUNE 2010
Gwrthrychau elusennol
1 TO ASSIST PEOPLE WITH BRAIN OR PHYSICAL INJURIES CAUSED BY ACCIDENT TO RETURN TO COMMUNITY LIVING BY THE PROVISION OF SUPPORT FOR EQUIPMENT AND FACILITIES 2 PROVIDING EDUCATION AND TRAINING ASSOCIATED WITH MOTORSPORT RELATED PROGRAMMES IN TECHNOLOGY, ENGINEERING AND ROAD SAFETY INSTRUCTION FOR TWO AND FOUR WHEELS 3 TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE UP TO THE AGE OF 18 BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES OF PHYSICAL, EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF: A ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS B ADVANCING EDUCATION; AND C RELIEVING UNEMPLOYMENT
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window