THAMESIDE NATURE PARK LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY OPERATES THE THAMESIDE NATURE PARK, WHICH IS FORMED OF RECLAIMED LANDFILL FOR THE CONSERVATION OF WILDLIFE AND SUSTAINABILITY OF THE NATURAL ENVIRONMENT
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £166,292 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
31 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Essex
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Yates | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|||||
Dr Jeremy Dagley | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|||||
Samantha Quill | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|||||
Adrian Laurence Pritchard | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|
||||
Keeley Ann Hazelhurst | Ymddiriedolwr | 07 June 2016 |
|
|||||
DAVID ANTHONY HOLT | Ymddiriedolwr | 11 November 2015 |
|
|
||||
DR ANDREW JAMES IMPEY | Ymddiriedolwr | 11 November 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £134.72k | £18.08k | £135.68k | £281.76k | £307.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £86.31k | £71.96k | £142.80k | £121.15k | £135.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.93k | £14.39k | N/A | N/A | £166.29k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9 FEBRUARY 2010
Gwrthrychau elusennol
A. TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE ENVIRONMENTAL PROTECTION, THE ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT AND THE ENVIRONMENTAL MAINTENANCE OF: THE AREA KNOWN AS THURROCK THAMESIDE NATURE PARK COMPRISING APPROXIMATELY 1,000 ACRES OF LAND IN THE UNITARY AUTHORITY OF THURROCK INCLUDING THE RESTORED LANDFILL SITE AT MUCKING AND ANY ADDITIONAL LAND THAT IS CONTIGUOUS WITH THIS AREA; II) THE WILDLIFE AND HABITATS OF THIS AREA; AND III) THE ZOOLOGICAL, BOTANICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, GEOGRAPHICAL, CULTURAL, SCIENTIFIC AND HERITAGE INTEREST IN THIS AREA; B. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN: THE PRINCIPLES AND PRACTICES ASSOCIATED WITH THE ENVIRONMENTAL PROTECTION, IMPROVEMENT AND MAINTENANCE OF THIS AREA AND OTHER AREAS LIKE THAMESIDE NATURE PARK; II) THE PRINCIPLES AND PRACTICES OF CONSERVING AND ENHANCING THE BIODIVERSITY OF THIS AREA AND OTHER AREAS LIKE THAMESIDE NATURE PARK; AND III) THE PRINCIPLES AND PRACTICES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT WHERE SUSTAINABLE DEVELOPMENT MEANS DEVELOPMENT WHICH MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS"
Maes buddion
THURROCK THAMESIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Essex Wildlife Trust
Joan Elliot Visitor Centre
Abbotts Hall Farm
Maldon Road
Great Wigborough
COLCHEST
- Ffôn:
- 01621862960
- E-bost:
- admin@essex.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window