Hanes ariannol WHOLE PLANET FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1137896
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Cyfanswm Incwm Gros £118.91k £120.65k £108.31k £66.11k £63.27k
Cyfanswm gwariant £343.97k £130.93k £93.28k £4.60k £155.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A