WHOLE PLANET FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Whole Planet Foundation's mission is poverty alleviation through microcredit in communities worldwide that supply Whole Foods Market stores with products. The foundation provides grants to microfinance institutions in Latin America, Africa and Asia who in turn develop and offer microenterprise loan programmes, training and other financial services to the self-employed poor.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Cyllid Arall
- Malawi
- Yr Alban
- Zambia
Llywodraethu
- 08 Medi 2010: Cofrestrwyd
- 29 Mawrth 2021: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £118.91k | £120.65k | £108.31k | £66.11k | £63.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £343.97k | £130.93k | £93.28k | £4.60k | £155.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Rhagfyr 2020 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Rhagfyr 2020 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 24 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | 24 Hydref 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 26 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | 26 Hydref 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24 AUGUST 2009
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE RELIEF OR PREVENTION OF POVERTY AND FINANCIAL HARDSHIP IN THE UNDEVELOPED OR DEVELOPING WORLDS BY: (A) SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF MICRO-LENDING PROJECTS AND ENTREPRENEURSHIP; AND (B) PROVIDING SUPPORT AND ASSISTANCE FOR COMMUNITY IMPROVEMENT PROJECTS INCLUDING (WITHOUT LIMITATION) EDUCATION AND SCHOOLS, WATER SUPPLY, PUBLIC HEALTH AND TRANSPORTATION AND COMMUNICATION SYSTEMS.
Maes buddion
THE WORLD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window