ANIMAL WELFARE AND RESCUE ORGANISATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Rescue of domestic animals, that have been neglected or physically abused by their owners. After medical treatment should this be required, they remain with us and are cared for within the Sanctuary. Injured wildlife rescued, are brought in to our Sanctuary for medical care and rehabilitation, then released back into the wild. All animals are seen by a Vet and given treatment accordingly.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 December 2022
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATHERINE ZENA CINDY SMITH | Cadeirydd |
|
|
|||||
TANJA CAREY | Ymddiriedolwr | 03 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/12/2019 | 30/12/2020 | 30/12/2021 | 30/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.30k | £8.50k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.90k | £7.98k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 185 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 185 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2022 | 14 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2021 | 02 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2020 | 01 Chwefror 2022 | 94 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2019 | 11 Mai 2021 | 193 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 15 JUNE 2010
Gwrthrychau elusennol
1 FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE ADVANCEMENT OF ANIMAL WELFARE BY THE PROVISION OF CARE, SHELTER, RE-HOUSING FOR NEGLECTED AND UNWANTED ANIMALS, AND THE PROTECTION OF ALL ANIMALS FROM SUFFERING, ILL-USAGE AND CRUELTY 2 FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO MAKE GRANTS TO CHARITABLE ORGANISATIONS WHOSE MAIN OBJECT IS THE PRESERVATION AND CONSERVATION OF ENDANGERED SPECIES OF ANIMALS
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
30 WANSBECK HOUSE
ALN COURT
NEWCASTLE UPON TYNE
NE15 8ES
- Ffôn:
- 07484380953
- E-bost:
- serenas@btopenworld.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window