DAVID SHEPHERD CRICKET TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a charitable trust based in Devon with the simple aims of helping more children to play and enjoy the great game of cricket and helping the talented to become future stars of the game. We support programmes and projects that help young players, both boys and girls, in Devon. We raise funds via donations, a membership scheme to build a family of supporters, and by staging events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 03 Chwefror 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1139876 THE DAVID SHEPHERD CRICKET FOUNDATION
- 14 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
- DEVON YOUTH CRICKET CHARITY (Enw blaenorol)
- DEVON YOUTH CRICKET FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann-Marie Presswell | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Susannah Churcher | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Gregory Wilfrid Evans | Ymddiriedolwr | 15 September 2016 |
|
|||||
Guy Peter Ellison Curry | Ymddiriedolwr | 03 February 2014 |
|
|
||||
JACK DAVEY | Ymddiriedolwr | 03 February 2014 |
|
|
||||
John Stanley Arthur Gush | Ymddiriedolwr | 25 December 2011 |
|
|
||||
ALAN SWIFT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GAVIN BARRY DOUGLAS LANE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.68k | £6.51k | £8.76k | £19.44k | £6.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.74k | £7.41k | £7.73k | £25.85k | £12.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 05 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 22 Mai 2024 | 107 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 08 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 19 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 18/06/2010 AS AMENDED ON 03/01/2014
Gwrthrychau elusennol
1 TO ADVANCE THE PHYSICAL EDUCATION OF YOUNG PEOPLE WHO LIVE OR WERE BORN IN THE COUNTY OF DEVON, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY OF YOUNG PEOPLE UNDER THE AGE OF 18 BY PROVIDING EQUIPMENT, FACILITIES, EDUCATION AND COACHING FOR THE PLAYING OF CRICKET SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL AND SPIRITUAL CAPACITIES SO THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND SO THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED 2 THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAYING OF CRICKET
Maes buddion
THE COUNTY OF DEVON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LINDEN COTTAGE
POLTIMORE
EXETER
EX4 0AT
- Ffôn:
- 07885643234
- E-bost:
- info@dsct111.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window