ymddiriedolwyr OPEN HEAVEN CHURCH
Rhif yr elusen: 1138763
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Ford | Cadeirydd | 20 February 2014 |
|
|
||||
Prof Sheryl Rose Williams | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
RICHARD ANDREW CRANEFIELD | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Winston Gehan Rasaiah | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Rebecca Ann Halse | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Dean Howard | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.