Hanes ariannol THE LAND RESTORATION TRUST
Rhif yr elusen: 1138337
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.98m | £9.77m | £10.38m | £22.71m | £11.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.47m | £8.06m | £7.18m | £9.09m | £9.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.63m | £1.53m | £1.01m | £3.13m | £486.56k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.00k | £1.34m | £32.00k | £8.00k | £1.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £399.00k | £2.19m | £515.00k | £614.00k | £815.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £940.00k | £1.11m | £1.17m | £1.74m | £1.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £1.30m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.73m | £5.90m | £6.30m | £6.31m | £6.77m | |
|
Incwm - Arall | £8.90m | £529.00k | £2.36m | £14.04m | £1.79m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.05m | £7.57m | £6.68m | £8.48m | £8.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £421.00k | £485.00k | £496.00k | £609.00k | £618.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.00k | £60.00k | £44.00k | £49.00k | £53.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £421.00k | £485.00k | £496.00k | £609.00k | £618.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.