Hanes ariannol STREATLEY HILL PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1137119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £93.38k £101.24k £104.18k £89.55k £122.99k
Cyfanswm gwariant £91.71k £93.07k £98.31k £104.85k £117.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £60.68k £58.53k £52.21k £78.79k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.74k £1.80k N/A N/A N/A