Ymddiriedolwyr STREATLEY HILL PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1137119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jade Van Der Merwe Ymddiriedolwr 28 February 2025
Dim ar gofnod
Eleanor Coyle Ymddiriedolwr 02 December 2024
Dim ar gofnod
Alexandra Boutouili Ymddiriedolwr 02 October 2024
Dim ar gofnod
Matthew Whittle Ymddiriedolwr 21 November 2023
Dim ar gofnod
Nicola McNeill Ymddiriedolwr 21 November 2023
Dim ar gofnod
Elizabeth Plowman Ymddiriedolwr 21 November 2023
Dim ar gofnod
Dirk Atkinson Ymddiriedolwr 22 September 2022
Dim ar gofnod