ymddiriedolwyr STROOD GOSPEL MISSION CHURCH
Rhif yr elusen: 1137729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femi Paul Okanlawon | Ymddiriedolwr | 05 December 2021 |
|
|
||||
Nigel Brian Briston | Ymddiriedolwr | 05 December 2021 |
|
|
||||
Hayley Linda Prestidge-Briston | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Stephen Harold Charles Gee | Ymddiriedolwr | 30 August 2020 |
|
|
||||
Mark John Wicker | Ymddiriedolwr | 17 November 2019 |
|
|
||||
Marion Evelyn Hollebon | Ymddiriedolwr | 17 November 2019 |
|
|
||||
Karen Margaret Charles | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
||||
RICHARD JOHN MORGAN | Ymddiriedolwr | 19 February 2015 |
|
|
||||
Diana Maud Morgan | Ymddiriedolwr | 19 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.