LIVERPOOL DOG AND ANIMAL RESCUE 1990 LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Rescuing and re-homing abused, abandoned, stray dogs and rehabilitating them so that they can be homed. We take in those dogs that have been both emotionally and physically abused. We work in conjunction with a dog behaviourist and we work hard and carry out rigorous home checks to ensure all the dogs in our care go to lovely, forever homes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Lerpwl
Llywodraethu
- 17 Mai 2011: Cofrestrwyd
- ANIMAL AID 1990 LIMITED (Enw blaenorol)
- LIVERPOOL DOG RESCUE 1990 LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Rhodes | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
LISA RHODES | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.59k | £79.05k | £49.33k | £33.11k | £36.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.92k | £45.20k | £52.65k | £47.86k | £38.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2023 | 361 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2023 | 361 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Mawrth 2022 | 135 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Mawrth 2022 | 135 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22/12/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/12/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 13/05/2011 as amended on 03 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE ANIMAL WELFARE AND PROMOTE THE BENEFIT OF CARING FOR DOGS WITH AN AIM TO ADVANCE EDUCATION AND PROVIDE FACILITIES IN THE INTEREST OF ANIMAL WELFARE, AND OTHER CHARITABLE PURPOSES OF BENEFIT TO AND PROVIDE SUPPORT, TRAINING AND ADVICE WHICH ENHANCES THE EFFECTIVENESS OF ORGANIZATIONS INVOLVING VOLUNTEERS TO PROMOTE CHARITABLE ACTIVITIES FOR THE WELL BEING OF DOGS IN THE NORTH WEST OF ENGLAND. TO BENEFIT THE PUBLIC IN THE RELIEF OF THE SUFFERING OF ANIMALS IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY, IN PARTICULAR, PROVIDING AND MAINTAINING RESCUE HOMES OR OTHER FACILITIES FOR THE RECEPTION, CARE AND TREATMENT OF SUCH ANIMALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
101 COUNTY ROAD
LIVERPOOL
L4 3QF
- Ffôn:
- 07455179155
- E-bost:
- ldrtrustee@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window