ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BENGEO, HERTFORD
Rhif yr elusen: 1137534
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Dutton | Ymddiriedolwr | 02 May 2021 |
|
|
||||
Jo King | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
David Cramphorn | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Diana Mary Freeman | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
David Edward Charles Greely | Ymddiriedolwr | 03 April 2016 |
|
|
||||
BRIDGET MARGARET ELIZABETH HERSANT | Ymddiriedolwr | 29 July 2012 |
|
|
||||
GRAHAM SQUIRES | Ymddiriedolwr | 07 June 2011 |
|
|
||||
PETER RONALD SHILLITO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev DAVID PEPPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN HOWSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PAM THAIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev ROBERT CRAIG THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.