Stolkin Foundation

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activities are to apply income in favour of the charities objects. Applications are at the absolute discretion of the trustees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- De Affrica
Llywodraethu
- 19 Hydref 2010: Cofrestrwyd
- MARK STOLKIN FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK ROBERT STOLKIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGEAUX LISA STOLKIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RENATE LUBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £209.82k | £96.15k | £14.40k | £21.96k | £144.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £528.28k | £577.11k | £450.77k | £451.29k | £304.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 05 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 05 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 02 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 02 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26/01/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/12/2011 as amended on 02 Feb 2023
Gwrthrychau elusennol
A TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE ART AND SCIENCE OF MUSIC, DANCING AND THE PERFORMING ARTS B TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE FIELDS OF PAINTING, DRAWING, ILLUSTRATION, VISUAL ARTS AND IN PARTICULAR IN THE ART AND SCIENCE OF PHOTOGRAPHY ALSO PROVIDING OR ASSISTING THE PROVISION OF PHOTOGRAPHY OR ART FREELY ACCESSIBLE TO THE PUBLIC. C TO EDUCATE AND ASSIST YOUNG PERSONS THROUGH THEIR LEISURE TIME ACTIVITIES SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES D TO AWARD SCHOLARSHIPS, EXHIBITIONS, BURSARIES OR MAINTENANCE ALLOWANCES TENABLE AT ANY SCHOOL, UNIVERSITY OR OTHER EDUCATIONAL OR CHARITABLE ESTABLISHMENT APPROVED BY THE TRUSTEES TO PERSONS WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE E TO ASSIST IN RELIEVING POVERTY AND ILL-HEALTH IN ALL THEIR VARIOUS FORMS AND THE CAUSES OF POVERTY AND ILL-HEALTH INCLUDING BUT NOT LIMITED TO VICTIMS OF TERRORISM AND OTHER FORMS OF TRAUMA F TO FURTHER EDUCATION GENERALLY BY THE GRANTING OR GIVING OF FINANCIAL ASSISTANCE TO EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF ALL KINDS G TO FURTHER THE RELIGIOUS AND CHARITABLE WORK OF THE CHRISTIAN FAITH H TO ADVANCE THE RELIGION(S) OF CHRISTIANITY I TO PROTECT AND PRESERVE AND/OR ASSIST IN THE PROTECTION AND PRESERVATION OF BUILDINGS, MONUMENTS AND SITES OF SPECIAL HISTORICAL AND/OR ARCHITECTURAL INTEREST
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL AND OVERSEAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14-16 EGERTON GARDENS MEWS
LONDON
SW3 2EH
- Ffôn:
- 02075890899
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window