ymddiriedolwyr REMAP 2010
Rhif yr elusen: 1137666
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Geoffrey Beral | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|||||||
Paul Cooper | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||||
Joseph Neil Owen Martin | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||||
Dayna Ferdinandi | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||||
Stuart Wheeler | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||||
Saransh Sagar | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||||
Elizabeth Campbell Myers | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|
||||||
Peter Cattermole | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||||
ANDREW WATERS | Ymddiriedolwr | 27 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.