Hanes ariannol SHAHJALAL ISLAMIC CENTRE & MASJID

Rhif yr elusen: 1138698
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 94 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023
Cyfanswm Incwm Gros £89.12k £82.85k £44.04k £73.56k £152.21k
Cyfanswm gwariant £54.57k £45.81k £30.60k £46.51k £45.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A