ymddiriedolwyr ESSEX CRICKET FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1138269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (76 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Elizabeth Hargreaves | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Canon Dr John Andrew Spence CBE DL | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
RICHARD JOHN CHARLES HUNT | Ymddiriedolwr | 30 August 2022 |
|
|||||
Myles Thomas Churchill | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
John Patrick Stephenson | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Julia Carol Heley | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||
ROBERT IAN MCLINTOCK | Ymddiriedolwr | 24 February 2012 |
|
|
||||
GRAHAM ALAN GOOCH | Ymddiriedolwr | 24 February 2012 |
|
|
||||
JOHN BARNES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.