ymddiriedolwyr DAME ALLAN'S SCHOOLS PARENTS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1137728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Vanessa Jane Morrell | Cadeirydd | 22 October 2018 |
|
|
||||
Julie Ann Brazier | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Melissa Gaglardi | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Stephen Davies | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Dr Laura Ann Percy | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Dr Sarah Louise Johnson | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|||||
Mary Jocelyn Tantawy | Ymddiriedolwr | 04 December 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.