AOG FOUNDATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of the Education in the UK and abroad by funding equipment, educational material, conferences & courses and infrastructure that are healthcare related in general, but dentistry in particular including specific training, grants for vocational training and community training
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- India
- Tanzania
Llywodraethu
- 17 Tachwedd 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Promodh Satyapal Dina Nath DATTA | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|||||
Dr Raseshkumar Patel | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
||||
Dr MAHESH PATEL | Ymddiriedolwr | 29 May 2013 |
|
|
||||
Dr RUBY AUSTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr MANJUL VASANT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £481 | £0 | £2.00k | £0 | £1.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.45k | £1.06k | £5.83k | £11.06k | £1.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15 OCTOBER 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE 16 NOVEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
1) ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE UK AND ABROAD BY FUNDING EQUIPMENT, EDUCATIONAL MATERIAL, CONFERENCES & COURSES AND INFRASTRUCTURE THAT ARE HEALTHCARE RELATED IN GENERAL, BUT DENTISTRY IN PARTICULAR INCLUDING SPECIFIC TRAINING, GRANTS FOR VOCATIONAL TRAINING AND COMMUNITY TRAINING; 2. ADVANCEMENT OF HEALTH AND SAVING LIVES BY SETTING UP DENTAL CLINICS AND OPERATING THEATRES AND SUPPORTING SURGICAL INTERVENTIONS, SUCH AS TREATMENT OF CLEFT LIP AND PALATE, MOBILE CLINICS FOR RELIEF OF DENTAL PAIN IN THIRD WORLD COMMUNITIES; 3) ADVANCEMENT OF COMMUNITY DEVELOPMENT BY SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES DEEM FIT,
Maes buddion
THE UK AND ABROAD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
76 Uphill Road
LONDON
NW7 4QE
- Ffôn:
- 02087641424
- E-bost:
- maheshpateluk@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window